A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de marzo de 2009,
Vengo en disponer el cese de doña Pilar Blanco-Morales Limones como Directora General de los Registros y del Notariado, agradeciéndole los
servicios prestados.
A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de marzo de 2009,
Vengo en nombrar Directora General de los Registros y del Notariado a doña María Ángeles Alcalá Díaz.
Dado en Madrid, el 20 de marzo de 2009.
JUAN CARLOS R.
En vista de lo solicitado por el notario de Lorca, don Miguel Zúñiga López, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y demás concordantes del Reglamento Notarial.
Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 7.1.f) del Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, ha acordado declarar al mencionado notario en situación de excedencia voluntaria por plazo no inferior a un año.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Granada, D. Andrés Tortosa Muñoz, del cual resulta que ha cumplido la edad en que legalmente procede su jubilación,
Date: Friday, 28 November, 2008
En vista de lo solicitado por la notaría de Sant Pere de Ribes, D.ª María del Carmen Florán Cañadell, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y demás concordantes del Reglamento Notarial, y 10 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Madrid don Enrique Tevar del Olmo, del cual resulta que ha cumplido la edad en que legalmente procede su jubilación. Date: Wednesday, 11 March, 2009
Pages
|